Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Brian Schaadt-Hansen | 14.11.2008 | formand |
Helle Molter | 16.08.1971 | bestyrelsesmedlem |
Preben Erik Nottelmann | 16.08.1971 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Nottelmann | 16.08.1971 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Vagn Richard Nottelmann | 16.08.1971 | 28.11.2005 | suppleant |
Knud Erik Schneider Paaske | 16.08.1971 | 05.11.1991 | bestyrelsesmedlem |