Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Navne |
Den 2019-07-06 tilføjes Kontaktoplysninger: ullahjort@email.dk (offentliggjort 2019-07-06)
Den 2019-07-05 fjernes Kontaktoplysninger: rokkelas@mail.tele.dk (offentliggjort 2019-07-06)
Den 2014-07-14 tilføjes Kontaktoplysninger: rokkelas@mail.tele.dk (offentliggjort 2019-07-06)
Den 2014-07-14 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2014-07-12)
Den 2014-07-13 fjernes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2014-07-12)
Den 2010-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sletten Havn 1, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-01 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2014-07-12)
Den 2010-08-01 tilføjes Navne: Sletten Havns Venner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2014-07-12)