Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Christian Brix Loiborg(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Christian Brix Loiborg | 14.12.2012 | Aksel Møllers Have 16, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Streaming.dk | 33213255 | Aktiv | Andre informationstjenester i.a.n. (639900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
07.11.2010 | 0,00 (km) | Hjallesevej 47, 5000 Odense C | Hjallesevej 47, 5000 Odense C |
20.02.2014 | 239,73 (km) | Hjallesevej 47, 5000 Odense C | Aksel Møllers Have 16, 2000 Frederiksberg |
Streaming.dk. |
Sidst opdateret den 10.04.2014 og angivet som gældende fra 20.02.2014 (3863 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Stream Group Consulting ApS | 41113707 |
Stream Group Holding ApS | 41137649 |
StreamHouse I/S | 39519526 |
Streamhub ApS | 38194321 |
Streaming.dk | 33213255 |
Streamlife | 37914045 |
Streamline ApS | 36945435 |
STREAMLINE CONSULTING & AGENCY ApS | 21409146 |
STREAMLINE MEDIA ApS | 36018321 |
Streamlitt IVS | 39747405 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Christian Brix Loiborg(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Christian Brix Loiborg(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |