Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse |
Den 2022-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kampeløkken 17, 3770 Allinge (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-07-01 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-07-01 tilføjes Interessenter: Jesper Nybo Hansen (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: marinepolering@gmail.com (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-07-01 tilføjes Navne: Nord Murerentreprise (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kampeløkken 17, 3770 Allinge (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-03-31 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-03-31 fjernes Interessenter: Jesper Nybo Hansen (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-03-31 fjernes Navne: Murermester Jesper Nybo (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-03-31 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2010-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kampeløkken 17, 3770 Allinge (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2010-10-01 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2010-10-01 tilføjes Interessenter: Jesper Nybo Hansen (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2010-10-01 tilføjes Navne: Murermester Jesper Nybo (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2010-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2017-08-10)