Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2010-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HADERSLEV ISENKRAM ApS. (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2022-12-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-01-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-08-12 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-12 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kelstruphave 4, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-01 tilføjes Direktion: Jørgen Huusmann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele i andre selskaber, investering i værdipapirer og øvrig formueforvaltning samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2010-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Legale ejere: Jørgen Huusmann (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2010-10-01 tilføjes Navne: HUUSMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2010-10-01)
Den 2010-10-01 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Huusmann (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2010-10-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-10-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Stiftere: Jørgen Huusmann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Vedtægter: 2010-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-10-01)
Den 2010-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)