Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rune Bruun Hansen | 01.10.2010 | 24.04.2019 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mathias Hillerup Larsen | 04.02.2019 | 24.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Vedel Lauridsen | 04.02.2019 | 24.04.2019 | formand |
Lasse Højgaard | 11.06.2018 | 04.02.2019 | formand |
Rune Bruun Hansen | 18.08.2016 | 24.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Tina Halkjær Jensen | 18.08.2016 | 04.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Hans-Christian Ohrt | 18.08.2016 | 11.06.2018 | formand |
Lasse Højgaard | 18.08.2016 | 10.06.2018 | bestyrelsesmedlem |