Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2024-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Dammen 7, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-06-13 fjernes Direktion: Morten Wagener (direktør) (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-22 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-06-13 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-06-13 fjernes Kontaktoplysninger: mwa.cph@gmail.com (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-06-13 fjernes Legale ejere: Morten Wagener (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-06-13 fjernes Navne: FISHCAMP ApS (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-06-13 fjernes Reelle ejere: Morten Wagener (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-06-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-06-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-06-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-06-13 fjernes Stiftere: Morten Wagener (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-06-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2015-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: BUTCHERS & BICYCLES ApS. (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-27 sletter virksomheden Ejerskaber: BUTCHERS & BICYCLES ApS. (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-03-10 sletter virksomheden Ejerskaber: BUTCHERS & BICYCLES ApS. (offentliggjort 2019-06-29)
Den 2019-06-29 sletter virksomheden Ejerskaber: BUTCHERS & BICYCLES ApS. (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-08-20 sletter virksomheden Ejerskaber: BUTCHERS & BICYCLES ApS. (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-14 sletter virksomheden Ejerskaber: BUTCHERS & BICYCLES ApS. (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Dammen 7, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2022-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Krudtløbsvej 5, 1439 København K (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-09-29 tilføjes Kontaktoplysninger: mwa.cph@gmail.com (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2022-09-28 fjernes Kontaktoplysninger: mail@mortenwagener.net (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krudtløbsvej 5, 1439 København K (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2020-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Eriksgade 11, 4. th., 1708 København V (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-16 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@mortenwagener.net (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-12 fjernes Revisor: Rågeleje af 12. august 2021 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-12 tilføjes Revisor: Rågeleje af 12. august 2021 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-12 fjernes Revisor: REVISION 2 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eriksgade 11, 4. th., 1708 København V (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2010-09-22 tilføjes Direktion: Morten Wagener (direktør) (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2010-09-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2010-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2010-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-22 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2010-09-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2010-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2010-09-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2010-09-22 tilføjes Legale ejere: Morten Wagener (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2010-09-22 tilføjes Navne: FISHCAMP ApS (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2010-09-22 tilføjes Reelle ejere: Morten Wagener (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2010-09-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2010-09-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2010-09-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2010-09-22 tilføjes Revisor: REVISION 2 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-22 tilføjes Stiftere: Morten Wagener (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2010-09-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2010-09-22 tilføjes Vedtægter: 2010-09-22 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2010-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2010-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-13)