Sektion (alle) | |||||||
Formål | xbrl | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Bibranche | Binavne | ||||
Legale ejere | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Direktion | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er inden for de til enhver tid gældende lovgivningsmæssige rammer at udføre understøttende funktioner for Aalborg Forsyning A/S og alle selskaber ejet helt eller delvist af Aalborg Forsyning A/S. Selskabet kan tillige yde servicefunktioner til en videre kreds end anført, i det omfang dette i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning og retspraksis er muligt. (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-29 tilføjes Vedtægter: 2024-05-29 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-02-12 tilføjes Bestyrelse: Anna Kathrine Aaen Hansen (formand) (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2024-02-12 fjernes Bestyrelse: Per Clausen (formand) (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2023-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norbis Park 100, 9310 Vodskov (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2023-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Nefovej 50, 9310 Vodskov (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-08-01 tilføjes Bestyrelse: Per Sørensen (suppleant) (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-07-31 fjernes Bestyrelse: Jakob Aarup Adelhard (suppleant) (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-06-30 tilføjes Bestyrelse: Rosa Sulaiman (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Bestyrelse: Lasse Frimand Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 tilføjes Bestyrelse: Jakob Aarup Adelhard (suppleant) (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2022-05-31 fjernes Bestyrelse: Lisanne Livoni Pehrson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nefovej 50, 9310 Vodskov (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2022-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er inden for de til enhver tid gældende lovgivningsmæssige rammer at udføre understøttende funktioner for Aalborg Forsyning A/S og alle selskaber ejet helt eller delvist af Aalborg Forsyning A/S samt for Aalborg Kommunes renovationsvirksomhed for tiden henhørende under Klima og Miljø i Aalborg Kommune. Selskabet kan tillige yde servicefunktioner til en videre kreds end anført, i det omfang dette i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning og retspraksis er muligt. (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2022-01-03 fjernes Binavne: Aalborg Forsyning A/S (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-01 tilføjes Bestyrelse: Lasse Frimand Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2022-01-01 fjernes Bestyrelse: Salah Nuuradiin Hussein (næstformand) (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-12-31 tilføjes Legale ejere: Aalborg Forsyning A/S (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-12-31 fjernes Legale ejere: Aalborg Kommune (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-12-31 tilføjes Vedtægter: 2021-12-31 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2021-12-31 fjernes Bestyrelse: Lasse Frimand Jensen (formand) (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-05-06 tilføjes Vedtægter: 2021-05-06 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-05-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2020-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-01 tilføjes Bestyrelse: Daniel Borup Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2020-06-01 fjernes Bestyrelse: Jan Nymark Rose Thaysen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-12 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-30 fjernes Bestyrelse: Birgitte Birk Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-17 tilføjes Bestyrelse: Birgitte Birk Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2018-05-17 fjernes Bestyrelse: Niels Ole Muldtofte (suppleant) (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-26 tilføjes Binavne: Aalborg Forsyning A/S (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2018-04-25 tilføjes Vedtægter: 2018-04-25 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Bestyrelse: Jan Nymark Rose Thaysen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2017-12-31 fjernes Bestyrelse: Hans Peter Arnth Beck (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-30 fjernes Bestyrelse: Jan Nymark Rose Thaysen (næstformand) (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2017-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med direktøren eller et bestyrelsesmedlem eller af direktøren i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-15 tilføjes Bestyrelse: Jan Nymark Rose Thaysen (næstformand) (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2015-12-15 fjernes Bestyrelse: Rasmus Thingholm (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-12-14 fjernes Bestyrelse: Lasse Frimand Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-12-15 tilføjes Direktion: Søren Gais Kjeldsen (direktør) (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-15 fjernes Direktion: Nils Ove (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-12-15 tilføjes Navne: AALBORG SERVICE A/S (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-14 fjernes Navne: AALBORG FORSYNING, SERVICE A/S (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-15 tilføjes Vedtægter: 2015-12-15 (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2015-12-02 tilføjes Legale ejere: Aalborg Kommune (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2015-12-01 fjernes Legale ejere: Aalborg Kommune, AALBORG VAND HOLDING A/S (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-01 tilføjes Bestyrelse: Lasse Frimand Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-31 fjernes Bestyrelse: Tommy Eggers (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-04-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er på kommercielle og miljømæssigt bæredygtige vilkår at udføre servicefunktioner, herunder administrativ bistand inden for lovgivningens rammer til Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne samt selskaber og virksomheder i Aalborg Forsyning-koncernen. Selskabet kan tillige yde servicefunktioner til en videre kreds end anført, i det omfang dette i henhold til den til enhver tid gældende retstilstand er muligt. (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2013-04-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med enten direktøren eller et bestyrelsesmedlem, af direktøren i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2013-04-24 tilføjes Vedtægter: 2013-04-24 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-04-27 tilføjes Legale ejere: Aalborg Kommune, AALBORG VAND HOLDING A/S (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2010-09-28 tilføjes Bestyrelse: Tommy Eggers (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-28 tilføjes Direktion: Nils Ove (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2014-09-03)
Den 2010-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 tilføjes Navne: AALBORG FORSYNING, SERVICE A/S (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2010-09-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-09-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 tilføjes Stiftere: Aalborg Kommune, AALBORG VAND HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2010-09-29)
Den 2010-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)