Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2023-07-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 69, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-14 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-20 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-20 fjernes Legale ejere: Ivan Pacevic (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-20 fjernes Navne: AURONDE ApS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-20 fjernes Reelle ejere: Ivan Pacevic (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-20 fjernes Stiftere: Bo Ørskov Koldenborg (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2010-09-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Sava Con ApS. (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2015-06-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordhuse ApS. (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-02-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordhuse ApS. (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordhuse ApS. (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordhuse ApS. (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 69, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 69, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2022-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2022-08-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2022-08-04 Statstidende Dekret
Den 2022-07-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2022-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2022-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-04-01 fjernes Direktion: Ivan Pacevic (direktør) (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-09-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 69, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2020-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Vespervej 22, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-02-10 tilføjes Direktion: Ivan Pacevic (direktør) (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2020-02-10 fjernes Direktion: Bo Ørskov Koldenborg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-02-10 tilføjes Legale ejere: Ivan Pacevic (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2020-02-10 fjernes Legale ejere: Bo Ørskov Koldenborg (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-02-10 tilføjes Reelle ejere: Ivan Pacevic (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2020-02-10 fjernes Reelle ejere: Bo Ørskov Koldenborg (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2017-06-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2017-06-28 fjernes Revisor: REVISORKOMPAGNIET GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2017-06-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-11-09 tilføjes Revisor: REVISORKOMPAGNIET GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2011-11-09 fjernes Revisor: RK GODKENDT REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 tilføjes Revisor: RK GODKENDT REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 fjernes Revisor: BASTVED CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-27 tilføjes Legale ejere: Bo Ørskov Koldenborg (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2010-09-27 tilføjes Reelle ejere: Bo Ørskov Koldenborg (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2010-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vespervej 22, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2010-09-14 tilføjes Direktion: Bo Ørskov Koldenborg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at handel, investering og rådgivning samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2010-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2010-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-14 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2010-09-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2010-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2010-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2010-09-14 tilføjes Navne: AURONDE ApS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2010-09-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2010-09-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2010-09-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2010-09-14 tilføjes Revisor: BASTVED CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-14 tilføjes Stiftere: Bo Ørskov Koldenborg (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2010-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2010-09-14 tilføjes Vedtægter: 2010-09-14 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2010-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2010-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-10)