Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2012-05-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ABC-ELECTRIC ApS. (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ottingvej 79, 2860 Søborg (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2016-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Novembervej 33, 1. th., 2860 Søborg (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2014-12-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Novembervej 33, 1. th., 2860 Søborg (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2014-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Novembervej 33, 1. th., 2730 Herlev (offentliggjort 2014-07-17)
Den 2014-01-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-24 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Jeppesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Novembervej 33, 1. th., 2730 Herlev (offentliggjort 2014-07-17)
Den 2010-09-24 tilføjes Direktion: Finn Munksgaard Lauritzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele, herunder aktier og anparter i andre selskaber samt anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 tilføjes Legale ejere: Finn Munksgaard Lauritzen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2010-09-24 tilføjes Navne: F.M.L. HOLDING ApS (offentliggjort 2010-09-24)
Den 2010-09-24 tilføjes Reelle ejere: Finn Munksgaard Lauritzen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2010-09-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Jeppesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 tilføjes Stiftere: Finn Munksgaard Lauritzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 tilføjes Vedtægter: 2010-09-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-09-24)
Den 2010-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)