18 % konkurs / tvangsopløst
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|
Klaus Hagelund Rasmussen(virk.: 11) Direktionen | 18,18 % | 27,27 % | 27,27 % | 27,27 % |
Pct. | 18,18 % | 27,27 % | 27,27 % | 27,27 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning,
under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning,
tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ingen Konkurser fsva. ikke aktive deltagere
Nuværende adresse:
Tagensvej 85, 2200 København N
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|
E S Service |
41799447
|
Aktiv
|
Kombinerede serviceydelser
(811000)
|
MEDIAPLANT BOOKS & GAMES ApS |
29790973
|
NORMAL
|
Oversættelse og tolkning
(743000)
|
MUSIKHOME ApS |
33160747
|
NORMAL
|
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
(649900)
|
Twellmann Music |
35618236
|
Aktiv
|
Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik
(592000)
|
Personer: (0)Ingen personer registreret på adressen.
Nuværende adresse:
Tagensvej 85, 2200 København N
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|
06.10.2010 | 8,87 (km) | Kronprinsessegade 18, 1306 København K | Rådmand Steins Alle 12, 2000 Frederiksberg |
03.09.2013 | 6,47 (km) | Rådmand Steins Alle 12, 2000 Frederiksberg | Sigurdsgade 27, 2200 København N |
02.01.2017 | 0,60 (km) | Sigurdsgade 27, 2200 København N | Tagensvej 85G, 2200 København N |
20.10.2018 | 0,00 (km) | Tagensvej 85G, 2200 København N | Tagensvej 85G, 2200 København N |
MUSIKHOME ApS. |
Sidst opdateret den 06.10.2010 og
angivet som gældende fra 28.09.2010 (5112
dage). |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|
Klaus Hagelund Rasmussen(virk.: 11) Direktionen | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Pct. | 64 % | 0 % | 0 % | 27 % | 0 % | 9 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden
retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs,
under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom
på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid
associeres med en konkurs /
tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden
på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|
Klaus Hagelund Rasmussen(virk.: 11) Direktionen | 0 | 10 | 1 | 5 |
Pct. | 0 % | 63 % | 6 % | 31 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |