Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Hvidhvask | Hovedbranche | Vedtægter | ||||
Revisor | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2011-09-16 sletter virksomheden Ejerskaber: MEDITEAM CONSULTING ApS. (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2015-07-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Tech2patients IVS. (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gydebakken 5, 3520 Farum (offentliggjort 2018-07-29)
Den 2018-07-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Dueurtvej 13, 4750 Lundby (offentliggjort 2018-07-29)
Den 2018-07-29 tilføjes Kontaktoplysninger: ann@louringholding.dk (offentliggjort 2018-07-29)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, eje aktier og anparter, samt beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-06-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-06-13 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-12 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-13 tilføjes Vedtægter: 2016-06-13 (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-29 fjernes Revisor: Ringstedvej 71 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dueurtvej 13, 4750 Lundby (offentliggjort 2018-07-29)
Den 2012-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Farimagsvej 69, 4700 Næstved (offentliggjort 2011-04-02)
Den 2011-07-14 tilføjes Revisor: Ringstedvej 71 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-14 fjernes Revisor: FUNDER & HENRIKSEN REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farimagsvej 69, 4700 Næstved (offentliggjort 2011-04-02)
Den 2011-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Gavnø 11, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gavnø 11, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-23 tilføjes Direktion: Ann Louring Roldan (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2010-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2010-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 tilføjes Legale ejere: Ann Louring Roldan (offentliggjort 2015-01-26)
Den 2010-09-23 tilføjes Navne: LOURING HOLDING INVEST ApS (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-09-23 tilføjes Reelle ejere: Ann Louring Roldan (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2010-09-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 tilføjes Revisor: FUNDER & HENRIKSEN REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 tilføjes Stiftere: Ann Louring Roldan (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet ledes af en eller flere direktører, der vælges af generalforsamlingen for et år af gangen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 tilføjes Vedtægter: 2010-09-23 (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2010-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)