Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 65, 1., 8883 Gjern (offentliggjort 2014-02-26)
Den 2014-02-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-02-26)
Den 2014-02-21 fjernes Navne: TGI HOLDING ApS (offentliggjort 2014-02-26)
Den 2014-02-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET DENNIS MØLLER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 fjernes Stiftere: Bent Ove Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-26)
Den 2012-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-25 fjernes Direktion: Bent Ove Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 65, 1., 8883 Gjern (offentliggjort 2014-02-26)
Den 2010-09-22 tilføjes Direktion: Bent Ove Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for TGI Entreprise ApS samt anden hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-22 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-02-26)
Den 2010-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-22 tilføjes Navne: TGI HOLDING ApS (offentliggjort 2014-02-26)
Den 2010-09-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-22 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET DENNIS MØLLER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-22 tilføjes Stiftere: Bent Ove Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-22 tilføjes Vedtægter: 2010-09-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-26)
Den 2010-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)