Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 7, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-06 fjernes Direktion: Klaus Groth Købke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-06 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-06 fjernes Navne: TOMMY T ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-06 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-06 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-06 fjernes Stiftere: Jan Bernth Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-25 fjernes Revisor: DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 7, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Plantagen 21, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2011-02-01)
Den 2011-08-24 tilføjes Direktion: Klaus Groth Købke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-24 fjernes Direktion: Brian Gade Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive værtshus og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-24 tilføjes Navne: TOMMY T ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-23 fjernes Navne: BOLIG MORS ApS (offentliggjort 2011-02-22)
Den 2011-08-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-24 tilføjes Vedtægter: 2011-08-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-22 tilføjes Navne: BOLIG MORS ApS (offentliggjort 2011-02-22)
Den 2011-02-21 fjernes Navne: JAN BERNTH PEDERSEN INVEST ApS (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2011-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Plantagen 21, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2011-02-01)
Den 2011-02-01 tilføjes Direktion: Brian Gade Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-01 fjernes Direktion: Jan Bernth Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rubinvej 20, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rubinvej 20, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-16 tilføjes Direktion: Jan Bernth Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Navne: JAN BERNTH PEDERSEN INVEST ApS (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2010-09-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Stiftere: Jan Bernth Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)