Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Tegningsregel | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2011-07-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TOFTHOLM ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-22 tilføjes Vedtægter: 2014-05-22 (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2014-05-22 fjernes Revisor: Lilleskoven Rådgivning, Lilleskoven registrerede revisorer ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at eje landbrugsejendom og drive landbrug samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 3.080.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 tilføjes Legale ejere: Wintergaard B.V. (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2013-05-30 tilføjes Reelle ejere: Cornelis Marinus de Winter (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2013-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 tilføjes Vedtægter: 2013-05-30 (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2010-11-25)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Melholtvej 68, 9370 Hals (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-14 tilføjes Direktion: Cornelis Marinus de Winther (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-14 tilføjes Navne: HYLLEN ApS (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2010-09-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-14 tilføjes Revisor: Lilleskoven Rådgivning, Lilleskoven registrerede revisorer ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-14 tilføjes Stiftere: Anners Preben Dahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2010-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)