Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2013-04-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TB EJENDOMME VARDE ApS. (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2019-12-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-03-26)
Den 2015-03-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-26)
Den 2013-12-31 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-12-31 fjernes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gellerupvej 78, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-15 tilføjes Direktion: Torben Lyhne (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i danske og udenlandske selskaber samt køb, salg og udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-15 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-09-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-26)
Den 2010-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-09-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-09-15 tilføjes Legale ejere: Torben Lyhne (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2010-09-15 tilføjes Navne: TORBEN LYHNE HOLDING ApS (offentliggjort 2010-09-21)
Den 2010-09-15 tilføjes Reelle ejere: Torben Lyhne (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2010-09-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-09-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-09-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-09-15 tilføjes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-09-15 tilføjes Stiftere: Torben Lyhne (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-09-15 tilføjes Vedtægter: 2010-09-15 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-09-21)
Den 2010-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)