Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Formål | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 99, 3150 Hellebæk (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-13 fjernes Direktion: Henrik Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-01 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-13 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-13 fjernes Kontaktoplysninger: brian.rasmussen@dk.gt.com (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-13 fjernes Legale ejere: Henrik Frederiksen (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-13 fjernes Navne: HF. FREDERIKSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-13 fjernes Reelle ejere: Henrik Frederiksen (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-13 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2010-09-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HENRIK FREDERIKSEN HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2010-09-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Henrik Frederiksen Gruppen ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2019-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Havreholm Slot 2019 ApS. (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2022-12-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hotel Bretagne 2022 ApS. (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2018-12-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2018-12-11 tilføjes Vedtægter: 2018-12-11 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2018-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 99, 3150 Hellebæk (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2018-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 99, 3150 Hellebæk (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 99, 3150 Hellebæk (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2017-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngsbækgårdvej 8, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-31 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2015-05-31 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngsbækgårdvej 8, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2015-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Berlingsbakke 22, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2015-03-31 tilføjes Kontaktoplysninger: brian.rasmussen@dk.gt.com (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Berlingsbakke 22, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2011-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 77, 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 77, 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-17 tilføjes Direktion: Henrik Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2010-09-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og eje aktier, anparter og andre værdipapirer samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2010-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2010-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-01 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2010-09-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2010-09-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2010-09-17 tilføjes Legale ejere: Henrik Frederiksen (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2010-09-17 tilføjes Navne: HF. FREDERIKSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2010-09-17 tilføjes Reelle ejere: Henrik Frederiksen (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2010-09-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2010-09-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2010-09-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2010-09-17 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2010-09-17 tilføjes Vedtægter: 2010-09-17 (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2010-09-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2010-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-28)