Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2010-09-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HOANG JR. ApS. (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2013-04-10 sletter virksomheden Ejerskaber: WEEKS ApS. (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2014-05-31 sletter virksomheden Ejerskaber: PRAGUE WEEK ApS. (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2015-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Åboulevard 53 ApS. (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2015-04-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Lundberg Nordic ApS. (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2015-04-29 sletter virksomheden Ejerskaber: GOTHERSGADE 11 ApS. (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2015-04-29 sletter virksomheden Ejerskaber: GOTHERSGADE 33A ApS. (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2015-04-30 sletter virksomheden Ejerskaber: La Boucherie ApS. (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2015-04-30 sletter virksomheden Ejerskaber: La Boucherie ApS. (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2015-05-12 sletter virksomheden Ejerskaber: HIVE ApS. (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2017-01-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MEH Gruppen IVS. (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-04-20 sletter virksomheden Ejerskaber: GOTHERSGADE 33A ApS. (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2018-09-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 04.06.2018 ApS. (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2019-05-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Bryggerhesten ApS. (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2020-07-07 sletter virksomheden Ejerskaber: BASEMENT BAR ApS. (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2021-04-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RODEO Holding ApS. (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Limbo Events ApS. (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2023-01-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: J&H Gruppen ApS. (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2023-08-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-31 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2022-07-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2015-06-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-06-15 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 19, 1. 6., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2015-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Lemberggade 6, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2015-04-09 tilføjes Kontaktoplysninger: duyen59hong@hotmail.com (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-22 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-22 fjernes Revisor: CCH REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-09 tilføjes Navne: HOANG JR. HOLDING ApS (offentliggjort 2011-12-11)
Den 2011-12-08 fjernes Navne: HOANGJR HOLDING ApS (offentliggjort 2010-09-20)
Den 2011-12-09 tilføjes Revisor: CCH REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-09 fjernes Revisor: Lægård Revision Statsautoriseret revisionsfirma (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-09 tilføjes Vedtægter: 2011-12-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lemberggade 6, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2010-09-20 tilføjes Direktion: Huy Hoang Nguyen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-20 tilføjes Legale ejere: Huy Hoang Nguyen (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2010-09-20 tilføjes Navne: HOANGJR HOLDING ApS (offentliggjort 2010-09-20)
Den 2010-09-20 tilføjes Reelle ejere: Huy Hoang Nguyen (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2010-09-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2010-09-20 tilføjes Revisor: Lægård Revision Statsautoriseret revisionsfirma (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-20 tilføjes Stiftere: Huy Hoang Nguyen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-09-20)
Den 2010-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)