Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Hovedbranche | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2012-11-19 sletter virksomheden Ejerskaber: LOVEMADE ApS. (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-26 sletter virksomheden Ejerskaber: LOVEMADE ApS. (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LOVEMADE ApS. (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Malmøgade 7, 5. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 110, 1. tv., 1264 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-08-17 fjernes Legale ejere: ADPASSION ApS (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 110, 1. tv., 1264 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 110, 1. tv., 1264 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 110, 1. tv., 1264 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 110, 1. tv., 1264 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-05-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2015-06-01 tilføjes Vedtægter: 2015-06-01 (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2015-06-01 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2015-05-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2014-05-29 tilføjes Legale ejere: ADPASSION ApS (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2011-07-20 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2011-07-20 fjernes Revisor: MARTINSEN, KØBENHAVN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 110, 1. tv., 1264 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2010-09-14 tilføjes Direktion: Silvia Cristina Bellido Wulff (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder og at yde konsulentbistand inden for forretningsudvikling og ledelse samt hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2010-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-14 tilføjes Legale ejere: FAM. WULFF HOLDING ApS, KIRK+MAARBJERG ApS (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2010-09-14 tilføjes Navne: BELLY HOLDING ApS (offentliggjort 2010-09-19)
Den 2010-09-14 tilføjes Reelle ejere: Silvia Cristina Bellido Wulff, Morten Edvard Wulff (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2010-09-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2010-09-14 tilføjes Revisor: MARTINSEN, KØBENHAVN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-14 tilføjes Stiftere: KIRK+MAARBJERG ApS, FAM. WULFF HOLDING ApS, ALEX LYSEMOSE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-14 tilføjes Vedtægter: 2010-09-14 (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2010-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-09-19)
Den 2010-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)