Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Bruun Madsen | 22.06.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Skovenborg | 25.08.2020 | 22.06.2022 | adm. dir |
Carsten Bruun Madsen | 25.05.2018 | 25.08.2020 | adm. dir |
Jesper Skovenborg | 25.10.2016 | 25.05.2018 | adm. dir |
Carsten Bruun Madsen | 13.09.2010 | 25.10.2016 | adm. dir |