Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Engvangsvej 50, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-24 fjernes Direktion: Anders Berg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-24 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-24 fjernes Navne: LEJDIREKTE S.M.B.A. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-24 fjernes Virksomhedsform: 151 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engvangsvej 50, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-14 tilføjes Direktion: Anders Berg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-14 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at fungere som franchisegiver inden for materieludlejning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-14 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-14 tilføjes Navne: LEJDIREKTE S.M.B.A. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den daglige leder/direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-14 tilføjes Vedtægter: 2010-09-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 151 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)