Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Formål | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryttervænget 15, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Direktion: Simon Balslev Brandt (direktion) (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-16 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Legale ejere: Emax Holding ApS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Navne: Welfare Denmark Holding ApS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Reelle ejere: Simon Balslev Brandt (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Stiftere: Simon Balslev Brandt (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2011-12-23 sletter virksomheden Ejerskaber: IDISPLAY INTERACTIVE ApS. (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2014-10-10 sletter virksomheden Ejerskaber: IDLE GAMES IVS. (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2015-06-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Wellfaster ApS. (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2015-06-19 sletter virksomheden Ejerskaber: IDISPLAY INTERACTIVE ApS. (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2020-02-27 tilføjes Legale ejere: Emax Holding ApS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-02-27 fjernes Legale ejere: Chunmeilin Holding ApS (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-02-26 fjernes Legale ejere: Emax Holding ApS (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-02-27 tilføjes Reelle ejere: Simon Balslev Brandt (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-02-27 fjernes Reelle ejere: Ulrik Møll (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-02-26 fjernes Reelle ejere: Simon Balslev Brandt (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-02-27 fjernes Direktion: Ulrik Møll (direktør) (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-02-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2017-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-19 tilføjes Direktion: Ulrik Møll (direktør) (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2015-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 160.000,00 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2015-06-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2015-06-19 tilføjes Legale ejere: Chunmeilin Holding ApS (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2015-06-18 fjernes Legale ejere: Chunmeilin Holding ApS (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2015-06-15 tilføjes Legale ejere: Emax Holding ApS (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2015-06-14 fjernes Legale ejere: Emax Holding ApS (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2015-06-11 tilføjes Legale ejere: Emax Holding ApS, Chunmeilin Holding ApS (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2015-06-10 fjernes Legale ejere: Simon Balslev Brandt (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2015-06-19 tilføjes Navne: Welfare Denmark Holding ApS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2015-06-18 fjernes Navne: EMAX ApS (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-06-19 tilføjes Reelle ejere: Simon Balslev Brandt, Ulrik Møll (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2015-06-19 tilføjes Vedtægter: 2015-06-19 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2011-12-23 tilføjes Legale ejere: Simon Balslev Brandt (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttervænget 15, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2010-09-16 tilføjes Direktion: Simon Balslev Brandt (direktion) (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2010-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele og/eller øvrige værdipapirer eller dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2010-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2010-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-16 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2010-09-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2010-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2010-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2010-09-16 tilføjes Navne: EMAX ApS (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2010-09-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2010-09-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2010-09-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2010-09-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Stiftere: Simon Balslev Brandt (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2010-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2010-09-16 tilføjes Vedtægter: 2010-09-16 (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2010-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2010-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-15)