Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Bestyrelse | Direktion | ||||
Hvidhvask | Hovedbranche | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Navne | Virksomhedsform | ||||
Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsstatus | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start |
Den 2024-05-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-26 fjernes Legale ejere: DATOSELSKABET AF 21.06.2024 A/S (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2023-04-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-10 fjernes Legale ejere: ØLGOD EL-SERVICE ApS (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2020-05-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-15 tilføjes Bestyrelse: Christian Løvenbalk Kirchheiner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-05-15 fjernes Bestyrelse: Leif Løvenbalk Kirchheiner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-05-15 tilføjes Direktion: Christian Løvenbalk Kirchheiner (direktør) (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-05-15 fjernes Direktion: Leif Løvenbalk Kirchheiner (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-05-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-10 tilføjes Legale ejere: A.P. ERICHSEN ApS (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-07-09 tilføjes Legale ejere: A.P. ERICHSEN ApS (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-07-09 fjernes Legale ejere: Jens Ole Als, A.P. ERICHSEN ApS (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-07-05 tilføjes Legale ejere: JAKOBSEN EL A/S (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-07-05 fjernes Legale ejere: A/S C. ERICHSEN & SØN (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-07-04 fjernes Legale ejere: JAKOBSEN EL A/S (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-05-08 tilføjes Bestyrelse: Anni Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-05-08 fjernes Bestyrelse: Jens Ole Als (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2016-05-18 tilføjes Bestyrelse: Leif Løvenbalk Kirchheiner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2016-05-18 fjernes Bestyrelse: Poul-Erik Jessen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-17 fjernes Bestyrelse: Peder Rømhild Erichsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-18 tilføjes Direktion: Leif Løvenbalk Kirchheiner (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-18 fjernes Direktion: Jens Ole Als (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 tilføjes Legale ejere: Anni Thomsen (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2012-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2012-03-15)
Den 2011-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og udleje ejendomme. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-01 tilføjes Vedtægter: 2011-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-12 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 20.10.2009 A/S (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2010-11-11 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 20.10.2009 A/S UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-16 tilføjes Legale ejere: Jens Ole Als (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2010-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2010-11-12)
Den 2010-09-26 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Boulevard 92, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-16 tilføjes Bestyrelse: Peder Rømhild Erichsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-16 tilføjes Direktion: Jens Ole Als (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 506.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Legale ejere: JAKOBSEN EL A/S, A/S C. ERICHSEN & SØN, ØLGOD EL-SERVICE ApS, DATOSELSKABET AF 21.06.2024 A/S, Jørgen Peder Kristensen, KIRCHHEINER EL A/S, NORDENSKOV-NÆSBJERG EL-SERVICE ApS, EL-FIRMAET OLESEN & JENSEN A/S, Ebbe Sanddal Nielsen, Vagn Christiansen (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2010-09-16 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 20.10.2009 A/S UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-09-16 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2010-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)