Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Navne | Virksomhedsform | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-26 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2015-11-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2012-10-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-16 tilføjes Vedtægter: 2012-10-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-16 fjernes Revisor: REVISION LIMFJORD REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-12 tilføjes Navne: PEN INVEST, STRUER ApS (offentliggjort 2010-11-12)
Den 2010-11-11 fjernes Navne: PEN INVEST, STRUER ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-11-12)
Den 2010-09-26 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Södertäljevej 4, 7600 Struer (offentliggjort 2010-11-12)
Den 2010-09-16 tilføjes Direktion: Poul Erik Lerche Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2010-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Legale ejere: Poul Erik Lerche Nielsen (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2010-09-16 tilføjes Navne: PEN INVEST, STRUER ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-16 tilføjes Reelle ejere: Poul Erik Lerche Nielsen (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2010-09-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Revisor: REVISION LIMFJORD REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)