Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | Årsbeskæftigelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Reelle ejere: Mads Bjørklund (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-12-31 fjernes Reelle ejere: Mads Bjørklund (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-02-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-01 tilføjes Reelle ejere: Mads Bjørklund (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-01 tilføjes Reelle ejere: Vibeke Bjørklund (offentliggjort 2017-12-31)
Den 2016-04-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-01 tilføjes Legale ejere: Vibeke Bjørklund (offentliggjort 2017-12-31)
Den 2014-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ordrupvej 142, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2014-12-18)
Den 2014-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyldegårdsvej 49, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2014-12-18)
Den 2014-09-14 tilføjes Direktion: Vibeke Bjørklund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-14 fjernes Direktion: Frank Ove Bjørklund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed primært indenfor sekretær- og PA-opgaver, PR & Marketing herunder events og rekruttering samt på sigt at besidde kapitalinteresser i eventuelle tilknyttede selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-14 tilføjes Vedtægter: 2014-09-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyldegårdsvej 49, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2014-12-18)
Den 2013-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægersborg Alle 16, 2., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-15 fjernes Bestyrelse: Frank Ove Bjørklund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Merved (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2010-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægersborg Alle 16, 2., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-01 tilføjes Bestyrelse: Frank Ove Bjørklund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-01 tilføjes Direktion: Frank Ove Bjørklund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2011-02-16)
Den 2010-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Legale ejere: Mads Bjørklund (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2010-09-01 tilføjes Navne: OFFICE CLOUD ApS (offentliggjort 2010-10-15)
Den 2010-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Stiftere: Mads Bjørklund, Frank Ove Bjørklund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-10-15)
Den 2010-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)