Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Binavne | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindholm Havnevej 29, 1., 5800 Nyborg (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-03 (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-01 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: finance@ivanbraun.dk (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-01 fjernes Legale ejere: Ivan Braun (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-01 fjernes Navne: IVAN BRAUN ApS (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-01 fjernes Stiftere: AP610 ApS (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-09-25 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2018-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-09-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-21 fjernes Direktion: Ivan Braun (adm. dir) (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2017-07-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels-, services-, kursus- og foredragsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2016-06-30 fjernes Binavne: COMPULANCE DANMARK ApS (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-06-23 tilføjes Vedtægter: 2016-06-23 (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-20 tilføjes Kontaktoplysninger: finance@ivanbraun.dk (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2015-08-19 fjernes Kontaktoplysninger: info@compulance.dk (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2012-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindholm Havnevej 29, 1., 5800 Nyborg (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2012-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Wichmandsgade 5, 5000 Odense C (offentliggjort 2010-09-17)
Den 2012-02-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og markedsføre IT konsulentydelser. (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2012-02-22 tilføjes Navne: IVAN BRAUN ApS (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2012-02-21 fjernes Navne: COMPULANCE DANMARK ApS (offentliggjort 2010-09-17)
Den 2012-02-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2012-02-22 tilføjes Vedtægter: 2012-02-22 (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2010-10-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2010-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@compulance.dk (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2010-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wichmandsgade 5, 5000 Odense C (offentliggjort 2010-09-17)
Den 2010-09-03 tilføjes Binavne: COMPULANCE DANMARK ApS (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2010-09-03 tilføjes Direktion: Ivan Braun (adm. dir) (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2010-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2010-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-03 (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2010-09-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2010-09-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2010-09-03 tilføjes Legale ejere: Ivan Braun (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2010-09-03 tilføjes Navne: COMPULANCE DANMARK ApS (offentliggjort 2010-09-17)
Den 2010-09-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2010-09-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2010-09-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2010-09-03 tilføjes Stiftere: AP610 ApS (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2010-09-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2010-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-21)