Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2010-09-13 sletter virksomheden Ejerskaber: SUZUMUCHI ApS. (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2018-05-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dadget IVS. (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2019-03-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2019-03-14 fjernes Revisor: V & CO STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2018-03-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-10 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-02-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esperance Alle 32, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Sortedam Dossering 79, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-04-14 tilføjes Revisor: V & CO STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2015-04-14 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2014-04-03 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2014-04-03 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-22 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-22 fjernes Revisor: Jan Nygaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortedam Dossering 79, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2010-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-23 tilføjes Direktion: Peter Frederik Bierfreund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 fjernes Direktion: Klaus Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 tilføjes Direktion: Klaus Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, udøve reklamevirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 tilføjes Navne: BIERFREUND ApS (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-09-22 fjernes Navne: GFJUS 786 ApS (offentliggjort 2010-09-14)
Den 2010-09-13 tilføjes Navne: GFJUS 786 ApS (offentliggjort 2010-09-14)
Den 2010-09-23 tilføjes Revisor: Jan Nygaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 tilføjes Vedtægter: 2010-09-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 fjernes Bestyrelse: Jan-Erik Gunnar Svensson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 tilføjes Bestyrelse: Jan-Erik Gunnar Svensson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2010-09-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 tilføjes Legale ejere: Peter Frederik Bierfreund (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2010-09-13 tilføjes Reelle ejere: Peter Frederik Bierfreund (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2010-09-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2010-09-13 tilføjes Stiftere: GORRISSEN FEDERSPIEL KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-09-14)
Den 2010-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)