Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2010-09-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: COMPLEA A/S. (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2014-05-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CENIMO ApS. (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2022-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Cegana A/S. (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2021-11-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2019-12-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-13 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2018-12-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2014-11-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2014-11-04 fjernes Revisor: Tal & Tanker Nord (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2014-01-30 tilføjes Revisor: Tal & Tanker Nord (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2014-01-30 fjernes Revisor: Industrivej 10, Aabybro A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-01 tilføjes Revisor: Industrivej 10, Aabybro A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgelunden 14, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2010-09-14)
Den 2010-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgelunden 18, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgelunden 18, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-10 tilføjes Direktion: Morten Hovaldt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingselskabsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2010-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-10 tilføjes Legale ejere: Morten Hovaldt (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2010-09-10 tilføjes Navne: MHL INVEST ApS (offentliggjort 2010-09-13)
Den 2010-09-10 tilføjes Reelle ejere: Morten Hovaldt (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2010-09-10 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-10 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2010-09-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-10 tilføjes Stiftere: Morten Hovaldt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-10 tilføjes Vedtægter: 2010-09-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-09-13)
Den 2010-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)