Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2023-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 58, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-04-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-04-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-08 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-04-21 fjernes Hovedbranche: Lotteri- og anden spillevirksomhed (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-04-21 fjernes Kontaktoplysninger: jmm@coplay.law (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-04-21 fjernes Legale ejere: Stanleybet International Ltd. (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-04-21 fjernes Navne: STANLEYBET DANMARK ApS (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-04-21 fjernes Reelle ejere: Dr. Giovanni Garrisi (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-04-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-04-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-04-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-04-21 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-04-21 fjernes Stiftere: Daniel Kiwa Gottlieb (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-04-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 58, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2021-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Dybendalsvænget 2, 2630 Taastrup (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-12-07 tilføjes Kontaktoplysninger: jmm@coplay.law (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2021-12-06 fjernes Kontaktoplysninger: admin@stanleybet.dk (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-10-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2021-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2021-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-10-22 fjernes Direktion: Giovanni Garrisi (direktør) (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-05-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-20 fjernes Direktion: Lee Thomas Shannon (direktør) (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybendalsvænget 2, 2630 Taastrup (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2020-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Dybendalsvænget 2, 2630 Taastrup (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-06-25 fjernes Direktion: John Samuel Whittaker (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-06-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-18 tilføjes Direktion: Lee Thomas Shannon (direktør) (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-05 fjernes Direktion: Luca Grisci (direktør) (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-19 tilføjes Direktion: Luca Grisci (direktør) (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybendalsvænget 2, 2630 Taastrup (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2017-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 37, 2300 København S (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-03 fjernes Direktion: Andrew Grahame Liles (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 37, 2300 København S (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2015-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Meterbuen 41-45, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2015-03-26)
Den 2015-03-11 fjernes Direktion: Antonio D'Angelosante (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Meterbuen 41-45, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2015-03-26)
Den 2013-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørestads Boulevard 73, 2300 København S (offentliggjort 2013-12-18)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-08-14 tilføjes Kontaktoplysninger: admin@stanleybet.dk (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-22 tilføjes Direktion: Andrew Grahame Liles (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-22 fjernes Direktion: James Alexander Crossfield (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-10-19 tilføjes Direktion: Antonio D'Angelosante (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-19 fjernes Direktion: David John Purvis (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-10 tilføjes Direktion: David John Purvis (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-02-10 fjernes Direktion: Norman Leese (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-30 tilføjes Reelle ejere: Dr. Giovanni Garrisi (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2012-01-12 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2011-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørestads Boulevard 73, 2300 København S (offentliggjort 2013-12-18)
Den 2011-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Vognmagergade 7, 3., 1120 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-01 tilføjes Hovedbranche: Lotteri- og anden spillevirksomhed (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2011-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vognmagergade 7, 3., 1120 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-08 tilføjes Direktion: Norman Leese (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive spilvirksomhed og hertil hørende ydelser i Danmark (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2010-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2010-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-08 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2010-09-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2010-09-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2010-09-08 tilføjes Legale ejere: Stanleybet International Ltd. (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2010-09-08 tilføjes Navne: STANLEYBET DANMARK ApS (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2010-09-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2010-09-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2010-09-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2010-09-08 tilføjes Stiftere: Daniel Kiwa Gottlieb (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2010-09-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2010-09-08 tilføjes Vedtægter: 2010-09-08 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2010-09-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2010-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-05)