Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2010-09-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TØMRERFIRMAET JENS CHRISTIANSEN ApS. (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2011-02-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 30. november 2018 ApS. (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2020-03-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HUS Ejendomme ApS. (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teestrup Bygade 14, 4690 Haslev (offentliggjort 2020-02-15)
Den 2020-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Teestrup Bygade 4, 4690 Haslev (offentliggjort 2020-02-15)
Den 2020-02-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teestrup Bygade 4, 4690 Haslev (offentliggjort 2020-02-15)
Den 2010-09-01 tilføjes Direktion: Uffe Winther Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, at eje værdipapirer og foretage investeringer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2010-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Legale ejere: Uffe Winther Christiansen (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2010-09-01 tilføjes Navne: UWC HOLDING ApS (offentliggjort 2010-09-10)
Den 2010-09-01 tilføjes Reelle ejere: Uffe Winther Christiansen (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2010-09-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-09-01 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Stiftere: Uffe Winther Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Vedtægter: 2010-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-09-10)
Den 2010-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)