Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2010-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MAKIO ApS. (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2018-12-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Motivational Landscape Production IVS. (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hauser Plads 32, 4., 1127 København K (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Grünersvej 30, 2840 Holte (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-27 tilføjes Hjemmeside: www.makio.dk (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-27 tilføjes Kontaktoplysninger: makio@makio.dk (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-02 tilføjes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-02 fjernes Revisor: LYNGEN REVISORERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grünersvej 30, 2840 Holte (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2010-09-01 tilføjes Direktion: Jesper Ørskov Magnusson (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i dattervirksomheder samt anden investeringsaktivitet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2010-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Legale ejere: Jesper Ørskov Magnusson (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2010-09-01 tilføjes Navne: PERFIA ApS (offentliggjort 2010-09-08)
Den 2010-09-01 tilføjes Reelle ejere: Jesper Ørskov Magnusson (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2010-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-09-01 tilføjes Revisor: LYNGEN REVISORERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Stiftere: Jesper Ørskov Magnusson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Vedtægter: 2010-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-09-08)
Den 2010-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)