Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Hovedbranche | xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lamborgvej 2, 7200 Grindsted (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalagervej 6, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-07-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-07-12 tilføjes Kontaktoplysninger: morten@klarskovs-smedie.dk (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-07-11 fjernes Kontaktoplysninger: info@basa.dk (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-07-10 tilføjes Direktion: Morten Klarskov Larsen (direktør) (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-07-10 fjernes Direktion: Poul Saabye (adm. dir.) (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-07-10 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-09 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-20 tilføjes Legale ejere: Morten Klarskov Larsen (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-20 fjernes Legale ejere: ELVIBA HOLDING ApS (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-20 tilføjes Reelle ejere: Morten Klarskov Larsen (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-20 fjernes Reelle ejere: Poul Saabye (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-04-30 tilføjes Legale ejere: ELVIBA HOLDING ApS (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2013-04-30 tilføjes Reelle ejere: Poul Saabye (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2010-09-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@basa.dk (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2010-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalagervej 6, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2010-09-08 tilføjes Direktion: Poul Saabye (adm. dir.) (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2010-09-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er en gros salg af el-artikler samt andet dermed efter direktionens skøn beslægtede formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2010-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 tilføjes Navne: BASA ApS (offentliggjort 2010-09-08)
Den 2010-09-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 tilføjes Stiftere: Poul Saabye (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 tilføjes Vedtægter: 2010-09-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-09-08)
Den 2010-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)