Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Legale ejere |
Den 2024-05-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2011-04-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HÅNDVÆRKERNE AF 18.APRIL 2011 A/S. (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2016-01-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Als Tag ApS. (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2019-11-28 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-11-28 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-03-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mommarkvej 358, 6470 Sydals (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Galgebjerg 9, 6470 Sydals (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Galgebjerg 9, 6470 Sydals (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2010-09-08 tilføjes Direktion: Gert Jørgen Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er som holdingselskab, at eje anparter eller aktier i drifts- og ejendomsselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 tilføjes Navne: HANSEN HOLDING AF 1. AUGUST 2009 ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2010-09-08 tilføjes Reelle ejere: Sonja Christine Hansen (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2010-09-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-09-08 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 tilføjes Stiftere: Sonja Christine Hansen, Sofie Christine Sarstrup Hansen, Jacob Sarstrup Hansen, Gert Jørgen Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 tilføjes Vedtægter: 2010-09-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-09-08)
Den 2010-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-04 tilføjes Legale ejere: Sonja Christine Hansen, Sofie Christine Sarstrup Hansen, Jacob Sarstrup Hansen (offentliggjort 2015-06-09)