Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Vedtægter | Ejerskaber | Hovedbranche | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 125, st. tv., 2200 København N (offentliggjort 2023-10-21)
Den 2023-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Nærum Hovedgade 52, 2850 Nærum (offentliggjort 2023-10-21)
Den 2023-10-21 tilføjes Kontaktoplysninger: info@a-x-l.dk (offentliggjort 2023-10-21)
Den 2023-10-21 tilføjes Navne: Axelz Koncept Holding ApS (offentliggjort 2023-10-21)
Den 2023-10-20 fjernes Navne: LAGUNA HOLDING ApS (offentliggjort 2023-10-21)
Den 2023-10-21 tilføjes Vedtægter: 2023-10-21 (offentliggjort 2023-10-21)
Den 2010-09-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Axelz Service ApS. (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2012-10-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: A-X-L EJENDOMSSERVICE ApS. (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-04-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nærum Hovedgade 52, 2850 Nærum (offentliggjort 2023-10-21)
Den 2016-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Rundforbivej 2, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-05-22 fjernes Direktion: Anders Emil Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-01 tilføjes Legale ejere: Axzel Julius Haremst (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2012-04-01 tilføjes Reelle ejere: Axzel Julius Haremst (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2012-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rundforbivej 2, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2012-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-07 tilføjes Direktion: Anders Emil Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt immaterielle rettigheder og efter det centrale ledelsesorgans og anpartshavernes skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2010-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 131.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-07 tilføjes Navne: LAGUNA HOLDING ApS (offentliggjort 2023-10-21)
Den 2010-09-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-07 tilføjes Stiftere: Axzel Julius Haremst, Anders Emil Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-07 tilføjes Vedtægter: 2010-09-07 (offentliggjort 2023-10-21)
Den 2010-09-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-09-15)
Den 2010-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)