Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Revision fravalgt | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 4.100.000,00 (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-09-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-09-28 tilføjes Vedtægter: 2023-09-28 (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-08-31 fjernes Revisor: RL af 1/7 2020 P/S (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-02-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2021-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2021-09-30 tilføjes Vedtægter: 2021-09-30 (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2021-03-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-01 tilføjes Revisor: RL af 1/7 2020 P/S (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2020-07-01 fjernes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab, RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-03-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom, handel, finansiering, import og eksport samt anden hermed forbunden virksomhed (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-22 fjernes Hovedbranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 tilføjes Vedtægter: 2018-04-23 (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2015-11-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2015-11-19 tilføjes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab, RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-02 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2012-03-01 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2010-11-16)
Den 2012-03-02 tilføjes Legale ejere: SVEND LUND HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-19)
Den 2012-03-02 tilføjes Reelle ejere: Svend Lund (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2012-02-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, finansiering, import og eksport samt andet hermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2012-02-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-29 tilføjes Vedtægter: 2012-02-29 (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2012-02-29 fjernes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab, RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-01 tilføjes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab, RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-01 fjernes Revisor: ND Administration Skive ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Iglsøvej 86, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-03 tilføjes Direktion: Svend Lund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-03 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2010-11-16)
Den 2010-09-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2010-09-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-03 tilføjes Kontaktoplysninger: svl@coscor.com (offentliggjort 2010-09-07)
Den 2010-09-03 tilføjes Navne: COSCOR ApS (offentliggjort 2010-09-06)
Den 2010-09-03 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-03 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2010-09-03 tilføjes Revisor: ND Administration Skive ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-03 tilføjes Stiftere: SVEND LUND HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-09-06)
Den 2010-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)