Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2016-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgårdvej 11, 7860 Spøttrup (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-03 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-10-28 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-10-28 fjernes Navne: CLEAR SUN INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-10-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-10-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-10-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-10-28 fjernes Stiftere: SRT INVEST ApS, LISTRUP SKOVGAARD HOLDING 2010 ApS, FAMJAK HOLDING 2 ApS, CICO ApS, CHC INVEST 2010 ApS (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-10-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-03-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2015-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2015-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-10-16 fjernes Bestyrelse: Per Stig Tambour (formand) (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-10-16 fjernes Direktion: Flemming Kops (direktion) (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-10-16 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2013-06-17 fjernes Bestyrelse: Esper Goul Jensen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-11-27 tilføjes Direktion: Flemming Kops (direktion) (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2012-11-27 fjernes Direktion: Jim Ojeda Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgårdvej 11, 7860 Spøttrup (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2010-09-03 tilføjes Bestyrelse: Esper Goul Jensen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-03 tilføjes Direktion: Jim Ojeda Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og sælge solprojekter globalt direkte eller indirekte gennem andre selskaber, samt hermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2010-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2010-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-03 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2010-09-03 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2010-09-03 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2010-09-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2010-09-03 tilføjes Navne: CLEAR SUN INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2010-09-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2010-09-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2010-09-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2010-09-03 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2010-09-03 tilføjes Stiftere: SRT INVEST ApS, LISTRUP SKOVGAARD HOLDING 2010 ApS, FAMJAK HOLDING 2 ApS, CICO ApS, CHC INVEST 2010 ApS (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2010-09-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller næstformanden, af bestyrelsesformanden i forening med næstformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2010-09-03 tilføjes Vedtægter: 2010-09-03 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2010-09-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2010-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-16)