Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mustafa Deliktas | 01.04.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Peter Thorsen Lorentzen | 08.10.2010 | 31.03.2021 | direktion |
Mustafa Deliktas | 27.08.2010 | 08.10.2010 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mustafa Deliktas | 27.08.2010 | bestyrelse |
Ahsen Deliktas | 27.08.2010 | bestyrelse |
Jan Ranners | 27.08.2010 | formand |