Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Gregory Edward Magrath(virk.: 20) Dir., Reelle ejere | 0 % | 0 % | 5,00 % | 10,00 % |
Henrik Jensen(virk.: 4) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lennart Storgaard Victor(virk.: 9) Dir., Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Gustav Bruun Rasmussen(virk.: 8) Dir., Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jan Henrik Søe-Pedersen(virk.: 42) Reelle ejere | 2,38 % | 4,76 % | 7,14 % | 16,67 % |
Søren Bay Wedebye(virk.: 41) Reelle ejere | 7,50 % | 12,50 % | 12,50 % | 15,00 % |
Pct. | 3,29 % | 5,75 % | 7,36 % | 12,22 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jan Henrik Søe-Pedersen | 25.02.2016 | Præstejorden 16, 2850 Nærum |
Lennart Storgaard Victor | 01.10.2020 | Isafjordsgade 12, 2300 København S |
Henrik Jensen | 01.10.2022 | Granvej 2, 3480 Fredensborg |
Søren Bay Wedebye | 21.05.2024 | Kastagervej 7, 2730 Herlev |
Gustav Bruun Rasmussen | 01.08.2024 | C.T. Barfoeds Vej 3, 2000 Frederiksberg |
Gregory Edward Magrath | 15.09.2024 | Markmandsgade 23, 2300 København S |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (18) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Altantjek Nu ApS | 39696630 | NORMAL | Kombinerede serviceydelser (811000) |
Amagerbrogade 160 ApS | 38965646 | NORMAL | Restauranter (561010) |
Autoopkøb ApS | 44616521 | NORMAL | Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (451110) |
BOOTLEGGERS ApS | 35644806 | NORMAL | Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (563000) |
BW Ejendomsservice ApS | 34473064 | NORMAL | Kombinerede serviceydelser (811000) |
Bootleggers Frb ApS | 33146973 | NORMAL | Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (563000) |
Bootleggers IB ApS | 43067060 | NORMAL | Restauranter (561010) |
Bootleggers Nørrebro ApS | 43465279 | NORMAL | Restauranter (561010) |
Farum Auto ApS | 41871393 | NORMAL | Autoreparationsværksteder mv. (452010) |
GAMMELGÅRDSVEJ 86 ApS | 34457115 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Holmbladsgade 22 ApS | 32841899 | NORMAL | Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (563000) |
Hop House City ApS | 37703397 | NORMAL | Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (563000) |
JSG AF 1/8 2010 ApS | 33145969 | NORMAL | Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (563000) |
LUDWIG ApS | 33766653 | NORMAL | Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (563000) |
RESTAS ApS | 29399808 | NORMAL | Bogføring og revision: skatterådgivning (692000) |
RESTAURATIONSSELSKABET LUDWIGSEN ApS | 13870292 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
RLH I ApS | 31482348 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
SOLKYSTENS EJENDOMME ApS | 35208968 | NORMAL | Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (749090) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
12.11.2011 | 3,77 (km) | Niels Hemmingsens Gade 32A, 1153 København K | Sundevedsgade 2, 1751 København V |
27.07.2021 | 16,34 (km) | Sundevedsgade 2, 1751 København V | Skinderskovvej 10, 2730 Herlev |
24.09.2024 | 9,34 (km) | Skinderskovvej 10, 2730 Herlev | Havremarken 7, 3520 Farum |
Bootleggers Frb ApS. |
Sidst opdateret den 07.07.2021 og angivet som gældende fra 01.07.2021 (1183 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Boot Leg Cooking | 30059263 |
Bootleggers Amager ApS | 32841899 |
BOOTLEGGERS ApS | 35644806 |
Bootleggers Brewing ApS | 43908049 |
Bootleggers Frb ApS | 33146973 |
Bootleggers IB ApS | 43067060 |
Bootleggers Nørrebro ApS | 43465279 |
Bootleggers Odense ApS | 41281154 |
Bootleggers Vikar Service ApS | 44374927 |
Boots & Bourbon ApS | 38643762 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Gregory Edward Magrath(virk.: 20) Dir., Reelle ejere | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Henrik Jensen(virk.: 4) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Lennart Storgaard Victor(virk.: 9) Dir., Reelle ejere | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustav Bruun Rasmussen(virk.: 8) Dir., Reelle ejere | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jan Henrik Søe-Pedersen(virk.: 42) Reelle ejere | 25 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 |
Søren Bay Wedebye(virk.: 41) Reelle ejere | 24 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 |
Pct. | 65 % | 0 % | 2 % | 10 % | 16 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Gregory Edward Magrath(virk.: 20) Dir., Reelle ejere | 2 | 16 | 2 | 16 |
Henrik Jensen(virk.: 4) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 2 | 1 |
Lennart Storgaard Victor(virk.: 9) Dir., Reelle ejere | 0 | 5 | 0 | 10 |
Gustav Bruun Rasmussen(virk.: 8) Dir., Reelle ejere | 0 | 3 | 2 | 7 |
Jan Henrik Søe-Pedersen(virk.: 42) Reelle ejere | 9 | 33 | 1 | 31 |
Søren Bay Wedebye(virk.: 41) Reelle ejere | 21 | 25 | 1 | 23 |
Sum | 32 | 82 | 8 | 88 |
Pct. | 15 % | 39 % | 4 % | 42 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |