Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Navne | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engdraget 2, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundbyesvej 30, 6240 Løgumkloster (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2010-08-26 sletter virksomheden Ejerskaber: ELTOR ApS. (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2020-05-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CH4 ApS. (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2021-03-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Grassy ApS. (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundbyesvej 30, 6240 Løgumkloster (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Engdraget 2, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-15 tilføjes Kontaktoplysninger: jens@ch4systems.dk (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-14 fjernes Kontaktoplysninger: jens@eltor.dk (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2020-07-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-18 tilføjes Kontaktoplysninger: jens@eltor.dk (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2017-10-17 fjernes Kontaktoplysninger: jjh@pamoja.dk (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-01-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-01-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab og i at investere og besidde aktier og øvrige værdipapirer samt fast ejendom og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-02 tilføjes Vedtægter: 2013-04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-02 fjernes Revisor: MEISNER REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engdraget 2, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2012-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Vorregårds Allé 96, 1. 1., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2011-05-11 tilføjes Navne: TWENDE INVEST ApS (offentliggjort 2011-05-11)
Den 2011-05-10 fjernes Navne: JENS JESSEN HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2010-09-01)
Den 2010-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jjh@pamoja.dk (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2010-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vorregårds Allé 96, 1. 1., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2010-08-26 tilføjes Direktion: Jens Jessen Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-08-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-26 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-09-01)
Den 2010-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-26 tilføjes Legale ejere: Jens Jessen Hansen (offentliggjort 2015-04-28)
Den 2010-08-26 tilføjes Navne: JENS JESSEN HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2010-09-01)
Den 2010-08-26 tilføjes Reelle ejere: Jens Jessen Hansen (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2010-08-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-26 tilføjes Revisor: MEISNER REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-26 tilføjes Stiftere: Jens Jessen Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-09-01)
Den 2010-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)