Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2015-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstøgade 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-28 fjernes Direktion: Lars Agersted Carlsen (direktion) (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-08-30 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-28 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-28 fjernes Kontaktoplysninger: info@levas.dk (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-28 fjernes Legale ejere: LEVAS HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-28 fjernes Navne: LEVCAFE ApS (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-28 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET FLEMMING HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-28 fjernes Stiftere: LEVAS HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2012-05-02 fjernes Direktion: Vibeke Lundstrøm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-07 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET FLEMMING HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2012-04-07 fjernes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-26 tilføjes Kontaktoplysninger: info@levas.dk (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2011-01-10 tilføjes Direktion: Vibeke Lundstrøm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstøgade 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2010-08-30 tilføjes Direktion: Lars Agersted Carlsen (direktion) (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2010-08-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af cafe og restaurant (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2010-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2010-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-08-30 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2010-08-30 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2010-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2010-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2010-08-30 tilføjes Legale ejere: LEVAS HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2010-08-30 tilføjes Navne: LEVCAFE ApS (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2010-08-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2010-08-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2010-08-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2010-08-30 tilføjes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 tilføjes Stiftere: LEVAS HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2010-08-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2010-08-30 tilføjes Vedtægter: 2010-08-30 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2010-08-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2010-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-23)