Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Bibranche | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse |
Den 2022-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 17, 1265 København K (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2022-12-31 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2022-12-31 fjernes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2022-12-31 fjernes Interessenter: Phitho ApS, Philip Johan Løfberg Nyholm, Ingeborg Majken Korsgaard, Dan Stampe-Terkildsen, Claus Abildstrøm, Anders Martin Hansen (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2022-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: bente.hvilsom@dandersmore.com (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2022-12-31 fjernes Navne: Danders & More Advokatfirma (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2022-12-31 fjernes Reelle ejere: Philip Johan Nyholm, Claus Abildstrøm, Dan Stampe-Terkildsen, Anders Martin Hansen, Axel Tobias Vieth, Ingeborg Majken Korsgaard (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2022-12-31 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-01 tilføjes Interessenter: Philip Johan Løfberg Nyholm, Ingeborg Majken Korsgaard (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2015-01-01 fjernes Interessenter: Philip Johan Løfberg Nyholm (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2015-01-01 tilføjes Reelle ejere: Ingeborg Majken Korsgaard (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-01 tilføjes Interessenter: Phitho ApS, Philip Johan Løfberg Nyholm (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2014-01-01 fjernes Interessenter: Troels Knut Rørbæk Askerud, Philip Johan Nyholm (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Reelle ejere: Axel Tobias Vieth (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-21 tilføjes Kontaktoplysninger: bente.hvilsom@dandersmore.com (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 17, 1265 København K (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2012-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-31 fjernes Interessenter: Frantz Sigersted-Rasmussen (offentliggjort 2010-09-27)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-01 tilføjes Interessenter: Troels Knut Rørbæk Askerud (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-17 tilføjes Navne: Danders & More Advokatfirma (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2011-01-16 fjernes Navne: Danders & More I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-01 tilføjes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Interessenter: Philip Johan Nyholm, Frantz Sigersted-Rasmussen, Dan Stampe-Terkildsen, Claus Abildstrøm, Anders Martin Hansen (offentliggjort 2014-09-08)
Den 2010-10-01 tilføjes Navne: Danders & More I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-01 tilføjes Reelle ejere: Philip Johan Nyholm, Claus Abildstrøm, Dan Stampe-Terkildsen, Anders Martin Hansen (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2023-06-09)