Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2021-09-20 tilføjes Kontaktoplysninger: kundeteam6@deas.dk (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-19 fjernes Kontaktoplysninger: ejerforeninger@deas.dk (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2015-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Saralyst Allé 53, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2012-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Saralyst Allé 53, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2012-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Saralyst Allé 53, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2012-11-08 tilføjes Kontaktoplysninger: ejerforeninger@deas.dk (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2011-07-19)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Saralyst Allé 53, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2010-08-30 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-30 tilføjes Navne: E/F Niels Juels Gade 16 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-30 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2013-11-22)