Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Navne | Hovedbranche | ||||
Virksomhedsform |
Den 2019-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Egebo 20, 2620 Albertslund (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2016-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egebo 20, 2620 Albertslund (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2016-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2012-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2012-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup (offentliggjort 2011-06-20)
Den 2012-09-12 tilføjes Kontaktoplysninger: ejerforeninger@deas.dk (offentliggjort 2012-09-12)
Den 2011-10-10 tilføjes Navne: E/F Egebo (offentliggjort 2011-10-10)
Den 2011-10-09 fjernes Navne: E/F Herstedlund I (offentliggjort 2011-06-20)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2011-07-19)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup (offentliggjort 2011-06-20)
Den 2011-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-20 tilføjes Navne: E/F Herstedlund I (offentliggjort 2011-06-20)
Den 2011-06-19 fjernes Navne: E/F Egebo (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-30 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-30 tilføjes Navne: E/F Egebo (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-30 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2013-11-22)