Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Binavne | Navne | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Kapital | Legale ejere | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Bibranche | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2010-08-30 sletter virksomheden Ejerskaber: PURETEQ A/S. (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2010-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: ES Bolig A/S. (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2015-12-17 sletter virksomheden Ejerskaber: PURETEQ A/S. (offentliggjort 2016-03-07)
Den 2015-12-23 sletter virksomheden Ejerskaber: PURETEQ A/S. (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2016-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ES Properties A/S. (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2016-10-03 sletter virksomheden Ejerskaber: KULLINGGADE 29 ApS. (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2017-12-18 sletter virksomheden Ejerskaber: PURETEQ A/S. (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: PURETEQ A/S. (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ESTECH A/S. (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2021-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: PURETEQ A/S. (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-04-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ESTECH A/S. (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PURETEQ A/S. (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør sammen med bestyrelsesformanden eller næstformanden, eller af én direktør sammen med to bestyrelsesmedlemmer, eller af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-04-08 tilføjes Vedtægter: 2024-04-08 (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2023-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Havnevej 2, 2., 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Jessens Mole 3, 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-15 tilføjes Bestyrelse: Michael Gjelstrup Stenskrog (formand) (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-15 fjernes Bestyrelse: Sten Klarskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-14 fjernes Bestyrelse: Lemmy Fialin (formand) (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-06 tilføjes Direktion: Anders Skibdal (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jessens Mole 3, 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2021-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Sverigesvej 13, 5700 Svendborg (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at have kapitalinteresser i andre selskaber, herunder ved at besidde kapitalandele, drive finansiel virksomhed samt i øvrigt udøve enhver hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-03 fjernes Binavne: SULITI HOLDING A/S, SKJÆRBÆK HOLDING A/S (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-02 tilføjes Navne: PureteQ Group A/S (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-01 fjernes Navne: DANSK SYNERGI A/S (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-02 tilføjes Vedtægter: 2021-11-02 (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2021-07-12 tilføjes Bestyrelse: Michael Gjelstrup Stenskrog (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2021-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sverigesvej 13, 5700 Svendborg (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Sverigesvej 13, 5700 Svendborg (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sverigesvej 13, 5700 Svendborg (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2017-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Sverigesvej 13, 5700 Svendborg (offentliggjort 2017-11-04)
Den 2017-11-04 fjernes Kontaktoplysninger: nbt@pureteq.com (offentliggjort 2017-11-04)
Den 2017-09-29 tilføjes Kontaktoplysninger: nbt@pureteq.com (offentliggjort 2017-11-04)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at have kapitalinteresser i andre selskaber, herunder ved at besidde kapitalandele, drive finansiel virksomhed samt iøvrigt udøve enhver hermed beslægtet virksomhed. Sekundært at investere, udleje og drive fast ejendom og aktiviteter naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2016-10-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 550.000,00 (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-10-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-10-07 tilføjes Legale ejere: ES HOLDING 2011 ApS (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-06 fjernes Legale ejere: ES HOLDING 2011 ApS (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-07 tilføjes Vedtægter: 2016-10-07 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-08 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-08 fjernes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sverigesvej 13, 5700 Svendborg (offentliggjort 2017-11-04)
Den 2013-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Norgesvej 13, 5700 Svendborg (offentliggjort 2012-01-11)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norgesvej 13, 5700 Svendborg (offentliggjort 2012-01-11)
Den 2012-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Krøyers Stræde 3, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-06 tilføjes Bestyrelse: Lemmy Fialin (formand) (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2011-09-06 tilføjes Direktion: Erik Jensen Skjærbæk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-06 fjernes Direktion: Martin Rambusch (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-29 tilføjes Legale ejere: ES HOLDING 2011 ApS (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at have kapitalinteresser i andre selskaber, herunder ved at besidde kapitalandele, drive finansiel virksomhed samt iøvrigt udøve enhver hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2011-01-17 tilføjes Navne: DANSK SYNERGI A/S (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2011-01-16 fjernes Navne: SKJÆRBÆK HOLDING A/S (offentliggjort 2010-11-11)
Den 2011-01-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden for bestyrelsen. (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2011-01-17 tilføjes Vedtægter: 2011-01-17 (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-11-12 tilføjes Direktion: Martin Rambusch (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-12 fjernes Direktion: Sten Klarskov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-11 tilføjes Navne: SKJÆRBÆK HOLDING A/S (offentliggjort 2010-11-11)
Den 2010-11-10 fjernes Navne: SULITI HOLDING A/S (offentliggjort 2010-08-30)
Den 2010-10-15 tilføjes Bibranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2010-10-22)
Den 2010-10-15 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2010-10-21)
Den 2010-10-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krøyers Stræde 3, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-30 tilføjes Bestyrelse: Sten Klarskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2010-08-30 tilføjes Binavne: SULITI HOLDING A/S, SKJÆRBÆK HOLDING A/S (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2010-08-30 tilføjes Direktion: Sten Klarskov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-08-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2010-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 tilføjes Navne: SULITI HOLDING A/S (offentliggjort 2010-08-30)
Den 2010-08-30 tilføjes Reelle ejere: Erik Jensen Skjærbæk (offentliggjort 2017-11-04)
Den 2010-08-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-08-30 tilføjes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 tilføjes Stiftere: Erik Jensen Skjærbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2010-08-30)
Den 2010-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)