Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Bestyrelse | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Vedtægter | Hvidhvask | Direktion | ||||
Legale ejere | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-15 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-15 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-08-30 tilføjes Bestyrelse: Simon Fogh Barrit (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-08-30 fjernes Bestyrelse: Christian Duus (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-05-24 tilføjes Reelle ejere: Bo Lykke Jacobsen (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-05-23 fjernes Reelle ejere: Bo Lykke Jacobsen (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egumvej 58, 7000 Fredericia (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Egumvej 58, 7000 Fredericia (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-02-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-25 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2020-05-25 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-02-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 tilføjes Vedtægter: 2016-06-02 (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2016-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egumvej 58, 7000 Fredericia (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2016-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordensvej 27, 7000 Fredericia (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2016-03-02 tilføjes Hvidhvask: OMFATTET (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2016-03-01 fjernes Bestyrelse: Jesper Dyg Jeppesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2016-03-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordensvej 27, 7000 Fredericia (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2015-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Mølleåvej 2, 7000 Fredericia (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2015-06-15 tilføjes Bestyrelse: Jesper Dyg Jeppesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2015-06-15 fjernes Bestyrelse: Ole Overgaard Møller (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-06-15 tilføjes Direktion: Bo Lykke Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-06-15 fjernes Direktion: Per Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-06-15 tilføjes Legale ejere: JJDR Holding A/S (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-14 fjernes Legale ejere: Sten Jensen, Johnny Niedzielski Agersnap, John Jensen, Ole Overgaard Møller, Carsten Ladehoff Sørensen, Thomas Skov, DANMARK C ApS (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-08 tilføjes Legale ejere: Sten Jensen, Johnny Niedzielski Agersnap, John Jensen, Ole Overgaard Møller, Carsten Ladehoff Sørensen, Thomas Skov, DANMARK C ApS (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-15 tilføjes Reelle ejere: Bo Lykke Jacobsen (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2013-05-31 tilføjes Bestyrelse: Sten Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og udleje ejendommen Egumvej 58, 7000 Fredericia. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 175.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsens formand i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-26 tilføjes Vedtægter: 2010-10-26 (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2010-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2010-11-23)
Den 2010-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølleåvej 2, 7000 Fredericia (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2010-08-23 tilføjes Bestyrelse: Ole Overgaard Møller (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-08-23 tilføjes Direktion: Per Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-08-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-23 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET EGUMVEJ - FREDERICIA ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2010-08-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-08-23 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2010-08-23 tilføjes Stiftere: Thomas Skov, Ole Overgaard Møller, Johnny Niedzielski Agersnap, John Jensen, DANMARK C ApS, Carsten Ladehoff Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-08-27)
Den 2010-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)