Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Langelund Jørgensen | 27.01.2012 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Peder Højbjerg Madsen | 31.10.2011 | 01.12.2014 | adm. dir |
Carsten Pedersen Rise | 27.01.2011 | 19.12.2012 | direktør |
Carsten Pedersen Rise | 24.08.2010 | 31.10.2011 | direktør |
Ejvind Henriksen | 24.08.2010 | 31.10.2011 | direktør |
Lars Langelund Jørgensen | 24.08.2010 | 31.10.2011 | direktør |