Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2013-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2013-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2013-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellehaven 7, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2013-08-30 fjernes Bibranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2013-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2013-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-08-15 (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2013-08-30 fjernes Hovedbranche: Havfiskeri (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2013-08-30 fjernes Navne: RUDKØBING SKROTBILER ApS (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2013-08-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2013-08-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2013-08-30 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2013-08-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2012-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2012-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-13 fjernes Direktion: Jens Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellehaven 7, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2012-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildeparken 12, 8722 Hedensted (offentliggjort 2011-08-01)
Den 2012-02-17 tilføjes Direktion: Jens Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-17 fjernes Direktion: Jana Jaudzeme (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-17 tilføjes Formål: Selskabet formål er opførelse af bygninger. (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2012-02-17 tilføjes Navne: RUDKØBING SKROTBILER ApS (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2012-02-16 fjernes Navne: MILJØBILEN HEDENSTED ApS (offentliggjort 2011-08-09)
Den 2012-02-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2012-02-17 tilføjes Vedtægter: 2012-02-17 (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2012-02-17 fjernes Binavne: SKAGERAK FISK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-05 tilføjes Navne: MILJØBILEN HEDENSTED ApS (offentliggjort 2011-08-09)
Den 2011-08-04 fjernes Navne: SKAGERAK FISK ApS (offentliggjort 2010-11-25)
Den 2011-08-05 fjernes Binavne: MILJØBILEN HEDENSTED ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildeparken 12, 8722 Hedensted (offentliggjort 2011-08-01)
Den 2011-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevej 4, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2010-08-31)
Den 2011-07-29 fjernes Binavne: SISSE OG FREDERIKKE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-06 tilføjes Direktion: Jana Jaudzeme (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-06 fjernes Direktion: Michael Nymark Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-29 tilføjes Bibranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2010-11-29 tilføjes Hovedbranche: Havfiskeri (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2010-11-28 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2010-09-01)
Den 2010-11-25 tilføjes Navne: SKAGERAK FISK ApS (offentliggjort 2010-11-25)
Den 2010-11-24 fjernes Navne: STENA PROJEKTUDVIKLING ApS (offentliggjort 2010-08-31)
Den 2010-11-25 fjernes Binavne: STENA BYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevej 4, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2010-08-31)
Den 2010-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-27 tilføjes Direktion: Michael Nymark Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-27 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-15 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-27 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2010-09-01)
Den 2010-08-26 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-27 tilføjes Navne: STENA PROJEKTUDVIKLING ApS (offentliggjort 2010-08-31)
Den 2010-08-26 fjernes Navne: ApS STAKE NR. 1252 (offentliggjort 2010-08-27)
Den 2010-08-15 tilføjes Navne: ApS STAKE NR. 1252 (offentliggjort 2010-08-27)
Den 2010-08-15 tilføjes Binavne: STENA BYG ApS, SISSE OG FREDERIKKE ApS, MILJØBILEN HEDENSTED ApS, SKAGERAK FISK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2010-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-08-15 (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2010-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2010-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2010-08-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2010-08-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2010-08-15 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2010-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2010-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)