Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Navne | Opløsningsstrussel seneste | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 2, 6510 Gram (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-08-25 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-25 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2013-09-23 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-25 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-25 fjernes Navne: DAN INTERPRICE HOLDING ApS (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-25 fjernes Opløsningsstrussel seneste: 2013-05-27 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-25 fjernes Stiftere: REX KLEIN REVISION A/S (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2015-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2015-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2015-09-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2015-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2015-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-09-02 fjernes Direktion: Ole Johannes Dahl-Hardt (adm. dir) (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-04-09 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2013-12-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2013-12-20 fjernes Revisor: JES REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-23 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2013-09-23 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2013-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2013-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2013-09-16 tilføjes Revisor: JES REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2013-09-16 tilføjes Vedtægter: 2013-09-16 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2013-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-27 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-05-27 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2013-05-17 fjernes Revisor: Leth & Kaack ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-26 tilføjes Revisor: Leth & Kaack ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-26 fjernes Revisor: TORBENS REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 2, 6510 Gram (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2010-08-25 tilføjes Direktion: Ole Johannes Dahl-Hardt (adm. dir) (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2010-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2010-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-08-25 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2010-08-25 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2010-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2010-08-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2010-08-25 tilføjes Navne: DAN INTERPRICE HOLDING ApS (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2010-08-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2010-08-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2010-08-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2010-08-25 tilføjes Revisor: TORBENS REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-25 tilføjes Stiftere: REX KLEIN REVISION A/S (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2010-08-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2010-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)