Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Investeringsselskabet af 20. marts 2015 ApS (CVR 33081391) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 01.07.2012 | 09.05.2016 | 100,00% | 100,00% |
KOMSELIS ApS (CVR 34595550) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 19.06.2012 | 22.06.2023 | 100,00% | 100,00% |