Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Brinken 222, 4671 Strøby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-30 fjernes Direktion: Bennyh Odin Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-08-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-30 fjernes Navne: ERHVERVSSERVICEGRUPPEN SMBA (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-30 fjernes Virksomhedsform: 151 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brinken 222, 4671 Strøby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-23 tilføjes Direktion: Bennyh Odin Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er håndværks, montage og servicevirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-08-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-23 tilføjes Navne: ERHVERVSSERVICEGRUPPEN SMBA (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-23 tilføjes Vedtægter: 2010-08-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 151 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)